MURUGARREN MAÑAS MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MURUGARREN MAÑAS MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MURUGARREN MAÑAS MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLORENCIA ARTE FLORAL SL | Administrador Solidario | 09/05/2012 | |
DESPLIEGUE DE TECNOLOGIAS APLICADAS SL | Administrador Unico | 19/09/2011 | |
TALLER DE TERMOTECNIA APLICADA SL | Administrador Unico | 19/09/2011 | |
MAÑAS DISEÑO SL | Administrador Unico | 05/04/2011 | |
TERMOBIOTECNICA SL | Administrador Solidario | 10/06/2010 |
VINCULACIONES DE MURUGARREN MAÑAS MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURUGARREN MAÑAS MIGUEL ANGEL
Empresa: FLORENCIA ARTE FLORAL SL
Administrador Solidario
- Garro Echarri Fidel
- Murugarren Mañas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 165, S 8, H NA 32102, I/A 1 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-31
Empresa: TALLER DE TERMOTECNIA APLICADA SL
Administrador Unico
- Murugarren Mañas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 219, S 8, H NA 30120, I/A 2 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-31
Empresa: TALLER DE TERMOTECNIA APLICADA SL
Administrador Solidario
- Loperena Eslava Jose Maria Gregorio
- Murugarren Mañas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 219, S 8, H NA 30120, I/A 2 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-31
Administrador Unico
- Murugarren Mañas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 138, S 8, H NA 29737, I/A 2 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-31
Administrador Solidario
- Loperena Eslava Jose Maria Gregorio
- Murugarren Mañas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 138, S 8, H NA 29737, I/A 2 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-31
Empresa: MAÑAS DISEÑO SL
Administrador Unico
- Murugarren Mañas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989 , F 169, S 8, H NA 19925, I/A 2 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-31
Empresa: TERMOBIOTECNICA SL
Administrador Solidario
- Loperena Eslava Jose Maria Gregorio
- Murugarren Mañas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1518 , F 176, S 8, H NA030178, I/A00001 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-31
Empresa: TALLER DE TERMOTECNIA APLICADA SL
Administrador Solidario
- Loperena Eslava Jose Maria Gregorio
- Murugarren Mañas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 217, S 8, H NA030120, I/A00001 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-31
Administrador Solidario
- Loperena Eslava Jose Maria Gregorio
- Murugarren Mañas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 136, S 8, H NA029737, I/A00001 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-31
Información de MURUGARREN MAÑAS MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MURUGARREN MAÑAS MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURUGARREN MAÑAS MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos