MURUBE RICART RAFAEL
Informe ejecutivo de MURUBE RICART RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MURUBE RICART RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SA | Apoderado | 03/07/2023 | |
IBERDROLA CLIENTES SA | Apoderado | 20/02/2023 |
VINCULACIONES DE MURUBE RICART RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURUBE RICART RAFAEL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5942 , F 54, S 8, H BI 53822, I/A 102 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5942 , F 54, S 8, H BI 53822, I/A 102 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-48
Empresa: IBERDROLA CLIENTES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 28, S 8, H BI 63981, I/A 115 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48
Empresa: IBERDROLA CLIENTES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 28, S 8, H BI 63981, I/A 115 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5524 , F 99, S 8, H BI 53822, I/A 52 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-48
Empresa: IBERDROLA CLIENTES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5462 , F 220, S 8, H BI 63981, I/A 46 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-48
Información de MURUBE RICART RAFAEL
Mostramos los datos de MURUBE RICART RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURUBE RICART RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos