MURUA URRUTICOECHEA ANTONIO MARIA
Informe ejecutivo de MURUA URRUTICOECHEA ANTONIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MURUA URRUTICOECHEA ANTONIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EY2 INGENIERIA Y SOFTWARE SL | Administrador Unico | 23/02/2009 |
VINCULACIONES DE MURUA URRUTICOECHEA ANTONIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURUA URRUTICOECHEA ANTONIO MARIA
Empresa: RANTRING SL
Liquidador
- Murua Urruticoechea Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 5, S 8, H SS 17909, I/A 16 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: RANTRING SL
Administrador Unico
- Murua Urruticoechea Antonio Maria
Liquidador
- Murua Urruticoechea Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 5, S 8, H SS 17909, I/A 16 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: RANTRING SL
Administrador Unico
- Murua Urruticoechea Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 4, S 8, H SS 17909, I/A 14 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-20
Empresa: RANTRING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Murua Urruticoechea Antonio Maria
- Murua Urruticoechea Juan Andres
- Murua Urruticoechea Silvia-maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Murua Urruticoechea Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 4, S 8, H SS 17909, I/A 14 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-20
Empresa: EY2 INGENIERIA Y SOFTWARE SL
Administrador Unico
- Murua Urruticoechea Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 219, S 8, H SS 31318, I/A 1 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-20
Información de MURUA URRUTICOECHEA ANTONIO MARIA
Mostramos los datos de MURUA URRUTICOECHEA ANTONIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURUA URRUTICOECHEA ANTONIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos