MURO MURO SERGIO
Informe ejecutivo de MURO MURO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MURO MURO SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NET TAIS SL | Administrador Unico | 23/12/2020 | |
LA ESMERADA 42 SL | Administrador Unico | 22/12/2020 | |
ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTOS Y LIMPIEZAS SL | REPR.143 RRM | 12/06/2019 | |
GRUPO ALDA GAVA SL | Administrador Unico | 09/07/2018 |
VINCULACIONES DE MURO MURO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURO MURO SERGIO
Empresa: NET TAIS SL
Administrador Unico
- Muro Muro Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28366 , F 16, S 8, H B 134894, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-08
Empresa: LA ESMERADA 42 SL
Administrador Unico
- Muro Muro Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28381 , F 136, S 8, H B 134247, I/A 4 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
Administrador
- Muro Muro Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34481 , F 81, S 8, H B 248142, I/A 4 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Muro Muro Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31607 , F 162, S 8, H B 195709, I/A 5 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-08
Empresa: GRUPO ALDA GAVA SL
Administrador Unico
- Muro Muro Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 89, S 8, H T 46768, I/A 2 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-43
Información de MURO MURO SERGIO
Mostramos los datos de MURO MURO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURO MURO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos