MURILLO VILLABONA MARIA PILAR
Informe ejecutivo de MURILLO VILLABONA MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MURILLO VILLABONA MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BGM TECNOELEVACION SA | Presidente | 24/03/2022 | |
BGM TECNOELEVACION SA | Consejero | 24/03/2022 | |
BGM TECNOELEVACION SA | Consejero | 16/06/2017 | |
BGM TECNOELEVACION SA | Consejero | 28/11/2012 |
VINCULACIONES DE MURILLO VILLABONA MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURILLO VILLABONA MARIA PILAR
Empresa: BGM TECNOELEVACION SA
Consejero
- Lopez Barrena Luis
- Lopez Barrena Murillo Amparo
- Lopez Barrena Murillo Luis
- Lopez Barrena Murillo Maria Gloria
- Murillo Villabona Maria Pilar
Presidente
- Murillo Villabona Maria Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24713 , F 126, S 8, H B 75395, I/A 22 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-08
Empresa: TAMBELAN SL
Consejero
- Lopez Barrena Luis
- Lopez Barrena Murillo Amparo
- Lopez Barrena Murillo Gloria
- Lopez Barrena Murillo Luis
- Murillo Villabona Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 155, S 8, H Z 3627, I/A 7 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-50
Empresa: BGM TECNOELEVACION SA
Consejero
- Lopez Barrena Luis
- Lopez Barrena Murillo Amparo
- Lopez Barrena Murillo Luis
- Lopez Barrena Murillo Maria Gloria
- Murillo Villabona Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24713 , F 125, S 8, H B 75395, I/A 21 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Empresa: FERROQUEILES SL
Consejero
- Lopez Barrena Luis
- Lopez Barrena Murillo Amparo
- Lopez Barrena Murillo Gloria
- Lopez Barrena Murillo Luis
- Murillo Villabona Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 149, S 8, H Z 3626, I/A 6 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-50
Empresa: BGM TECNOELEVACION SA
Consejero
- Lopez Barrena Luis
- Lopez Barrena Murillo Amparo
- Lopez Barrena Murillo Luis
- Lopez Barrena Murillo Maria Gloria
- Murillo Villabona Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24713 , F 125, S 8, H B 75395, I/A 19 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-08
Información de MURILLO VILLABONA MARIA PILAR
Mostramos los datos de MURILLO VILLABONA MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURILLO VILLABONA MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos