MURILLO SANROMA ENRIQUE
Informe ejecutivo de MURILLO SANROMA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 47
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE MURILLO SANROMA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMECQ BODEGA LAS COPAS SL | Consejero | 12/01/2018 | |
DOMECQ BODEGA LAS COPAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2018 | |
A. PAZOS DE LUSCO SL | Apoderado Solidario | 20/06/2016 | |
A. PAZOS DE LUSCO SL | Apoderado Mancomunado | 20/06/2016 | |
GONZALEZ BYASS SA | Apoderado | 26/02/2016 | |
BODEGA GONZALEZ BYASS JEREZ SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/03/2014 | |
FINCA CONSTANCIA SL | Apoderado Solidario | 11/07/2013 | |
FINCA CONSTANCIA SL | Apoderado Mancomunado | 11/07/2013 | |
BODEGAS BERONIA SA | Apoderado Solidario | 29/05/2013 | |
BODEGAS BERONIA SA | Apoderado Mancomunado | 29/05/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MURILLO SANROMA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURILLO SANROMA ENRIQUE
Empresa: VIÑAS DEL VERO SA
Apoderado Mancomunado
- Artasona Larrosa Enrique
- Artasona Larrosa Enrique
- Artasona Larrosa Enrique
- Artasona Larrosa Enrique
- Ferrer Castillon Jose Ramon
- Ferrer Castillon Jose Ramon
- Ferrer Castillon Jose Ramon
- Garzon Moreno Lorenzo
- Garzon Moreno Lorenzo
- Garzon Moreno Lorenzo
- Garzon Moreno Lorenzo
- Garzon Moreno Lorenzo
- Garzon Moreno Lorenzo
- Garzon Moreno Lorenzo
- Garzon Moreno Lorenzo
- Gomez Vilches Francisco Javier
- Gomez Vilches Francisco Javier
- Gomez Vilches Francisco Javier
- Gomez Vilches Francisco Javier
- Gomez Vilches Francisco Javier
- Grosse Mac Dougall Jorge Alberto
- Jimenez Aguilar Manuel
- Jimenez Aguilar Manuel
- Jimenez Aguilar Manuel
- Jimenez Aguilar Manuel
- Jimenez Aguilar Manuel
- Jimenez Aguilar Manuel
- Jimenez Aguilar Manuel
- Jimenez Aguilar Manuel
- Jimenez Aguilar Manuel
- Mejias Bernal Juan De Dios
- Mejias Bernal Juan De Dios
- Mejias Bernal Juan De Dios
- Mejias Bernal Juan De Dios
- Mejias Bernal Juan De Dios
- Mejias Bernal Juan De Dios
- Mejias Bernal Juan De Dios
- Mejias Bernal Juan De Dios
- Murillo Sanroma Enrique
Apoderado Solidario
- Artasona Larrosa Enrique
- Artasona Larrosa Enrique
- Artasona Larrosa Enrique
- Artasona Larrosa Enrique
- Clavijo Garcia Manuel Jesus
- Clavijo Garcia Manuel Jesus
- Ferrer Castillon Jose Ramon
- Ferrer Castillon Jose Ramon
- Garzon Moreno Lorenzo
- Garzon Moreno Lorenzo
- Gomez Vilches Francisco Javier
- Gomez Vilches Francisco Javier
- Jimenez Aguilar Manuel
- Jimenez Aguilar Manuel
- Jimenez Aguilar Manuel
- Jimenez Aguilar Manuel
- Mateos Pomar Salve
- Mateos Pomar Salve
- Mejias Bernal Juan De Dios
- Mejias Bernal Juan De Dios
- Rosado Molina Carmen
- Usero Robles Irene
- Usero Robles Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 24, S 8, H HU 9980, I/A 36 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-22
Empresa: BODEGAS BERONIA SA
Apoderado General
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 675 , F 63, S 8, H LO 256, I/A 115 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-26
Empresa: GONZALEZ BYASS DISTRIBUCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jimenez Aguilar Manuel
- Martin Mateos Miguel
- Murillo Sanroma Enrique
- Suarez Perdigones Pedro
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42129 , F 1, S 8, H M 319112, I/A 44 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
Empresa: DOMECQ BODEGA LAS COPAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Mejias Bernal Juan De Dios
- Murillo Sanroma Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2255 , F 188, S 8, H CA 52557, I/A 15 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-11
Empresa: BODEGA LAS COPAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garzon Moreno Lorenzo
- Grosse Mac Dougall Jorge Alberto
- Murillo Sanroma Enrique
- Murillo Sanroma Enrique
- Suarez Perdigones Pedro
- Suarez Perdigones Pedro
- Vallejo Saura Guillermo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2335 , F 154, S 8, H CA 44907, I/A 29 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-11
Empresa: VIÑEDOS DEL RIO TAJO SL
Apoderado Mancomunado
- Garzon Moreno Lorenzo
- Garzon Moreno Lorenzo
- Garzon Moreno Lorenzo
- Murillo Sanroma Enrique
- Murillo Sanroma Enrique
- Murillo Sanroma Enrique
- Suarez Perdigones Pedro
- Suarez Perdigones Pedro
- Suarez Perdigones Pedro
- Vallejo Saura Guillermo
- Vallejo Saura Guillermo
- Vallejo Saura Guillermo
Apoderado Solidario
- Clavijo Garcia Manuel Jesus
- Garzon Moreno Lorenzo
- Mateos Pomar Salve
- Murillo Sanroma Enrique
- Murillo Sanroma Enrique
- Suarez Perdigones Pedro
- Suarez Perdigones Pedro
- Usero Robles Irene
- Vallejo Saura Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1723 , F 151, S 8, H TO 36316, I/A 9 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-45
Empresa: ALCOHOLERA DE LA MANCHA VINICOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 36, S 8, H CR 23680, I/A 10 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-13
Empresa: CATERING LA BUGANVILIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin Mateos Miguel
- Murillo Sanroma Enrique
- Murillo Sanroma Enrique
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 153, S 8, H CA 41232, I/A 21 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-11
Empresa: PIZARRO SA
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa Mauricio
- Murillo Sanroma Enrique
Consejero
- Gonzalez Gordon Lopez De Carrizosa Mauricio
- Murillo Sanroma Enrique
- Rebuelta Del Pedredo Gonzalez Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240 , F 194, S 8, H CA 10091, I/A 30 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-11
Empresa: GONZALEZ BYASS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Garzon Moreno Lorenzo
- Murillo Sanroma Enrique
- Murillo Sanroma Enrique
- Murillo Sanroma Enrique
- Murillo Sanroma Enrique
- Peña Rosado Francisco
- Suarez Perdigones Pedro
- Suarez Perdigones Pedro
- Suarez Perdigones Pedro
- Vallejo Saura Guillermo
Apoderado Solidario
- Clavijo Garcia Manuel Jesus
- Mateos Pomar Salve
- Murillo Sanroma Enrique
- Murillo Sanroma Enrique
- Suarez Perdigones Pedro
- Usero Robles Irene
Apoderado
- Alonso Alvarez Antonio
- Bernal Borrego Juan Fernando
- Bertomeu Marti Enrique
- Cachero Bernardez Gonzalo
- Casorran Tirado Manuel
- Corpas Vazquez Manuel
- Flores Izquierdo Miguel
- Garcia De Quevedo De La Barrera Jose
- Grau Gilabert Jose Luis
- Guerrero Caldas Ignacio
- Lozano Romero Jose Maria
- Lozano Romero Jose Maria
- Lozano Romero Jose Maria
- Marcos Estrada Antonio
- Martin Mateos Miguel
- Ramirez Lopez Manuel
- Saldaña Trigo Arcadio
- Saldaña Trigo Arcadio
- Sixto Vegazo Jose
- Soto Cebrian Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 116, S 8, H CA 826, I/A 263 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-11
VER MAS ACTOS
Información de MURILLO SANROMA ENRIQUE
Mostramos los datos de MURILLO SANROMA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURILLO SANROMA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos