MURILLO RODRIGUEZ ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de MURILLO RODRIGUEZ ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MURILLO RODRIGUEZ ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRM PERIODONTAL & IMPLANT FORMATION SLP | Socio Unico | 21/04/2015 | |
DRM PERIODONTAL & IMPLANT FORMATION SLP | Soc.Prof. | 21/04/2015 | |
DRM PERIODONTAL & IMPLANT FORMATION SLP | Administrador Unico | 21/04/2015 |
VINCULACIONES DE MURILLO RODRIGUEZ ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURILLO RODRIGUEZ ANTONIO JOSE
Empresa: EUSKOBIER PRESTACIONES DENTALES SLP
Administrador Unico
- Murillo Rodriguez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 223, S 8, H SS 33026, I/A 5 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-20
Empresa: EUSKOBIER PRESTACIONES DENTALES SLP
Soc.Prof.
- Murillo Rodriguez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 222, S 8, H SS 33026, I/A 4 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-20
Administrador Unico
- Murillo Rodriguez Antonio Jose
Soc.Prof.
- Murillo Rodriguez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2692 , F 204, S 8, H SS 37504, I/A 1 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-20
Socio Único
- Murillo Rodriguez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2692 , F 204, S 8, H SS 37504, I/A 1 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-20
Empresa: EUSKOBIER PRESTACIONES DENTALES SLP
Administrador Unico
- Murillo Rodriguez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 220, S 8, H SS 33026, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-20
Empresa: EUSKOBIER PRESTACIONES DENTALES SLP
Administrador Solidario
- Murillo Rodriguez Antonio Jose
- Zulueta Marin Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 220, S 8, H SS 33026, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-20
Empresa: EUSKOBIER PRESTACIONES DENTALES SLP
Administrador Solidario
- Murillo Rodriguez Antonio Jose
- Zulueta Marin Ainhoa
Soc.Prof.
- Murillo Rodriguez Antonio Jose
- Zulueta Marin Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 218, S 8, H SS 33026, I/A 1 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-20
Información de MURILLO RODRIGUEZ ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de MURILLO RODRIGUEZ ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURILLO RODRIGUEZ ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos