MURILLO PORTILLO IGNACIO
Informe ejecutivo de MURILLO PORTILLO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MURILLO PORTILLO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE SA | Apoderado | 28/01/2021 | |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Apoderado Mancomunado | 02/08/2019 | |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Apoderado Mancomunado | 16/10/2015 |
VINCULACIONES DE MURILLO PORTILLO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURILLO PORTILLO IGNACIO
Empresa: G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5861 , F 219, S 8, H BI 42323, I/A 36 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-48
Empresa: G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5861 , F 219, S 8, H BI 42323, I/A 36 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-48
Apoderado Mancomunado
- Iturri Clavero Mikel
- Murillo Portillo Ignacio
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46690 , F 133, S 8, H B 26947, I/A 4220 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-08
Empresa: G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4975 , F 106, S 8, H BI 42323, I/A 15 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-48
Apoderado Mancomunado
- Iturri Calvero Mikel
- Murillo Portillo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44702 , F 94, S 8, H B 26947, I/A 3821 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-08
Empresa: AZTERTZEN SERVICIOS ASISTENCIALES SL
Apoderado
- Murillo Portillo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4915 , F 138, S 8, H BI 51552, I/A 11 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-48
Información de MURILLO PORTILLO IGNACIO
Mostramos los datos de MURILLO PORTILLO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURILLO PORTILLO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos