MURILLO MORA ROBERTO CARLOS
Informe ejecutivo de MURILLO MORA ROBERTO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MURILLO MORA ROBERTO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HYDROMETAL CANARIAS SL | Administrador Unico | 21/11/2022 | |
HYDROMETAL CANARIAS SL | Socio Unico | 21/11/2022 | |
EXPLOTACIONES BAMUR SL | Administrador Unico | 14/11/2022 | |
EXPLOTACIONES BAMUR SL | Socio Unico | 11/10/2022 | |
NOVAHUARTE SL | Administrador Unico | 03/10/2022 |
VINCULACIONES DE MURILLO MORA ROBERTO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURILLO MORA ROBERTO CARLOS
Empresa: HYDROMETAL CANARIAS SL
Administrador Unico
- Murillo Mora Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3605 , F 81, S 8, H TF 62075, I/A 5 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-38
Empresa: HYDROMETAL CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Barreto Rodriguez Esteban David
- Murillo Mora Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3605 , F 81, S 8, H TF 62075, I/A 5 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-38
Empresa: HYDROMETAL CANARIAS SL
Socio Único
- Murillo Mora Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3605 , F 81, S 8, H TF 62075, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-38
Empresa: EXPLOTACIONES BAMUR SL
Administrador Unico
- Murillo Mora Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 41, S 8, H TF 58468, I/A 6 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-38
Empresa: EXPLOTACIONES BAMUR SL
Administrador Solidario
- Barreto Rodriguez Esteban David
- Murillo Mora Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 41, S 8, H TF 58468, I/A 6 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-38
Empresa: EXPLOTACIONES BAMUR SL
Socio Único
- Murillo Mora Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 41, S 8, H TF 58468, I/A 5 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-38
Empresa: NOVAHUARTE SL
Administrador Unico
- Murillo Mora Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 17, S 8, H TF 34132, I/A 6 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-38
Empresa: NOVAHUARTE SL
Administrador Solidario
- Barreto Rodriguez Esteban David
- Murillo Mora Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 17, S 8, H TF 34132, I/A 6 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-38
Empresa: NOVAHUARTE SL
Administrador Solidario
- Barreto Rodriguez Esteban David
- Murillo Mora Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 16, S 8, H TF 34132, I/A 5 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-38
Empresa: BARRETO & SILVERO INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Barreto Rodriguez Esteban David
- Murillo Mora Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 39, S 8, H TF 58468, I/A 2 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-38
VER MAS ACTOS
Información de MURILLO MORA ROBERTO CARLOS
Mostramos los datos de MURILLO MORA ROBERTO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURILLO MORA ROBERTO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos