MURILLO FORT IGNACIO
Informe ejecutivo de MURILLO FORT IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MURILLO FORT IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PDGM COMUNICA SL | Apoderado Solidario | 09/04/2024 | |
PDGM COMUNICA SL | Apoderado Solidario | 01/02/2023 |
VINCULACIONES DE MURILLO FORT IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURILLO FORT IGNACIO
Empresa: PDGM COMUNICA SL
Apoderado Solidario
- Murillo Fort Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40185 , F 150, S 8, H B 143578, I/A 27 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-08
Empresa: CAMPINS MORALES SL
Apoderado Solidario
- Murillo Fort Ignacio
- Salustiano Esnoz Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40185 , F 148, S 8, H B 143578, I/A 24 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-08
Empresa: CAMPINS MORALES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Campins Figueras Jeronimo
- Morales Comella Victor
- Murillo Fort Ignacio
- Ramon Cortes Montaner German
- Tomas Tomas Jordi
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Murillo Fort Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40185 , F 147, S 8, H B 143578, I/A 22 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-08
Empresa: CAMPINS MORALES SL
Secretario
Vicesecret.
- Murillo Fort Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40185 , F 146, S 8, H B 143578, I/A 19 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: CAMPINS MORALES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Murillo Fort Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40185 , F 146, S 8, H B 143578, I/A 18 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-08
Información de MURILLO FORT IGNACIO
Mostramos los datos de MURILLO FORT IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURILLO FORT IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos