MURIEL GORDO ANTONIA MARIA
Informe ejecutivo de MURIEL GORDO ANTONIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MURIEL GORDO ANTONIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARLADOS SL | Administrador Solidario | 28/10/2013 |
VINCULACIONES DE MURIEL GORDO ANTONIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURIEL GORDO ANTONIA MARIA
Empresa: RIGODOLEZ SL
Liquidador Solidario
- Muriel Gordo Antonia Maria
- Yañez Moreno Elena-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 621 , F 71, S 8, H BA 26792, I/A 2 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-06
Empresa: RIGODOLEZ SL
Administrador Solidario
- Muriel Gordo Antonia Maria
- Yañez Moreno Elena-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 621 , F 71, S 8, H BA 26792, I/A 2 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-06
Empresa: RIGODOLEZ SL
Administrador Solidario
- Muriel Gordo Antonia Maria
- Yañez Moreno Elena-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 621 , F 71, S 8, H BA 26792, I/A 1 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-06
Empresa: HOSTELERIA VOLTERRA SL
Administrador Solidario
- Muriel Gordo Antonia Maria
- Ortiz Duran Maria Jose
- Yañez Moreno Elena-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 561 , F 41, S 8, H BA 24628, I/A 2 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-06
Empresa: CARLADOS SL
Administrador Solidario
- Muriel Gordo Antonia Maria
- Yañez Moreno Elena-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 171, S 8, H BA 25166, I/A 1 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-06
Empresa: HOSTELERIA VOLTERRA SL
Administrador Solidario
- Muriel Gordo Antonia Maria
- Ortiz Duran Maria Jose
- Yañez Moreno Elena-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 561 , F 41, S 8, H BA 24628, I/A 1 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-06
Información de MURIEL GORDO ANTONIA MARIA
Mostramos los datos de MURIEL GORDO ANTONIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURIEL GORDO ANTONIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos