MURIEL BLANCO MARIA-SALUD
Informe ejecutivo de MURIEL BLANCO MARIA-SALUD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MURIEL BLANCO MARIA-SALUD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DREAMHAUS EUROPE SL | Apoderado | 22/05/2024 | |
1204 KAPITAL SL | Apoderado | 08/07/2022 | |
PREMETALIC CONSTRUCCIONES METALICAS INDUSTRIALES SL | Socio Unico | 15/06/2015 | |
PREMETALIC CONSTRUCCIONES METALICAS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 15/06/2015 |
VINCULACIONES DE MURIEL BLANCO MARIA-SALUD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURIEL BLANCO MARIA-SALUD
Empresa: DREAMHAUS EUROPE SL
Apoderado
- Muriel Blanco Maria-salud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822748, I/A 2 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: 1204 KAPITAL SL
Apoderado
- Muriel Blanco Maria-salud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 527 , F 156, S 8, H SA 18672, I/A 5 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-37
Empresa: 1204 KAPITAL SL
Administrador Unico
- Muriel Blanco Maria-salud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 527 , F 155, S 8, H SA 18672, I/A 4 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-37
Empresa: 1204 KAPITAL SL
Administrador Unico
- Muriel Blanco Maria-salud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37984 , F 134, S 8, H M 676325, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-28
Administrador Unico
- Muriel Blanco Maria-salud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 66, S 8, H SA 15259, I/A 4 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-37
Nuevo Socio Único
- Muriel Blanco Maria-salud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 66, S 8, H SA 15259, I/A 4 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-37
Información de MURIEL BLANCO MARIA-SALUD
Mostramos los datos de MURIEL BLANCO MARIA-SALUD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURIEL BLANCO MARIA-SALUD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos