MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS
Informe ejecutivo de MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 26
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PROTECCION INGENIERIA Y TECNOLOGIA SA | Apoderado | 21/10/2020 | |
INSTITUTO EULEN DE FORMACION SA | Apoderado Solidario | 21/10/2020 | |
EULEN SEGURIDAD SA | Apoderado Solidario | 21/10/2020 | |
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA | Apoderado | 21/10/2020 | |
CORUMBA TOURISM SL | Apoderado Solidario | 21/10/2020 | |
EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SA | Apoderado | 21/10/2020 | |
FLEXIPLAN SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL | Apoderado | 21/10/2020 | |
EULEN SA | Apoderado | 20/10/2020 | |
DAVAL CONTROL SL | Apoderado Solidario | 07/12/2016 | |
EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SA | Apoderado Solidario | 23/09/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS
Empresa: EULEN SA
Apoderado
- Alvarez Reygosa Joaquin
- Garcia Arias Maria Luisa
- Garcia Ruiz Ana Belen
- Murciano Rosado Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5887 , F 154, S 8, H BI 5581,A , I/ 684 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-48
Apoderado
- Alvarez Reygosa Joaquin
- Garcia Arias Maria Luisa
- Garcia Ruiz Ana Belen
- Murciano Rosado Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34266 , F 159, S 8, H M 3309, I/A 712 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SA
Apoderado
- Alvarez Reygosa Joaquin
- Garcia Arias Maria Luisa
- Garcia Ruiz Ana Belen
- Murciano Rosado Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 64, S 8, H M 362798, I/A 139 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: CORUMBA TOURISM SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Reygosa Joaquin
- Garcia Arias Maria Luisa
- Garcia Ruiz Ana Belen
- Murciano Rosado Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30382 , F 215, S 8, H M 546818, I/A 43 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: EULEN INTEGRA SA
Apoderado
- Alvarez Reygosa Joaquin
- Garcia Arias Maria Luisa
- Garcia Ruiz Ana Belen
- Murciano Rosado Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37957 , F 202, S 8, H M 330247, I/A 187 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA
Apoderado
- Alvarez Reygosa Joaquin
- Garcia Arias Maria Luisa
- Garcia Ruiz Ana Belen
- Murciano Rosado Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38860 , F 68, S 8, H M 48228, I/A 324 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: EULEN SEGURIDAD SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Reygosa Joaquin
- Garcia Arias Maria Luisa
- Garcia Ruiz Ana Belen
- Murciano Rosado Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40502 , F 72, S 8, H M 49261, I/A 691 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: INSTITUTO EULEN DE FORMACION SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Reygosa Joaquin
- Garcia Arias Maria Luisa
- Garcia Ruiz Ana Belen
- Murciano Rosado Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36586 , F 20, S 8, H M 33268, I/A 74 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Apoderado
- Alvarez Reygosa Joaquin
- Garcia Arias Maria Luisa
- Garcia Ruiz Ana Belen
- Murciano Rosado Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40242 , F 205, S 8, H M 51179, I/A 135 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: DAVAL CONTROL SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Becerril Maria Carlota
- Murciano Rosado Manuel Jesus
- Salazar Roman Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 140, S 8, H M 544072, I/A 11 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-28
VER MAS ACTOS
Información de MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS
Mostramos los datos de MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos