MURCIA VELA JOSEFINA CONCEPCION
Informe ejecutivo de MURCIA VELA JOSEFINA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MURCIA VELA JOSEFINA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEARMOUTH INVESTMENTS SL | Liquidador | 11/01/2011 | 23/07/2015 |
WEARMOUTH INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 11/01/2011 | |
WEARMOUTH INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 11/01/2011 | 11/01/2011 |
FOMALHAUT INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 22/12/2010 | |
KILIAN INVERSIONES SICAV | Consejero | 25/09/2009 | |
KILIAN INVERSIONES SICAV | Secretario | 26/08/2009 |
VINCULACIONES DE MURCIA VELA JOSEFINA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURCIA VELA JOSEFINA CONCEPCION
Empresa: WEARMOUTH INVESTMENTS SL
Liquidador
- Murcia Vela Josefina Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 13, S 8, H A 138766, I/A 3 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-03
Empresa: WEARMOUTH INVESTMENTS SL
Liquidador
- Murcia Vela Josefina Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22406 , F 126, S 8, H M 400233, I/A 8 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-28
Empresa: WEARMOUTH INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Murcia Vela Josefina Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22406 , F 126, S 8, H M 400233, I/A 8 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-28
Empresa: WEARMOUTH INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Murcia Vela Josefina Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22406 , F 126, S 8, H M 400233, I/A 7 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-28
Empresa: WEARMOUTH INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Murcia Vela Antonio
- Murcia Vela Josefina Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22406 , F 126, S 8, H M 400233, I/A 7 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-28
Empresa: FOMALHAUT INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Murcia Vela Antonio
- Murcia Vela Josefina Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22406 , F 133, S 8, H M 400234, I/A 7 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-28
Empresa: KILIAN INVERSIONES SICAV
Consejero
- Masso De Ariza Antonio
- Murcia Vela Josefina Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19499 , F 217, S 8, H M 342370, I/A 14 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-28
Empresa: KILIAN INVERSIONES SICAV
Consejero
Presidente
Secretario
- Murcia Vela Josefina Concepcion
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19499 , F 216, S 8, H M 342370, I/A 13 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Información de MURCIA VELA JOSEFINA CONCEPCION
Mostramos los datos de MURCIA VELA JOSEFINA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURCIA VELA JOSEFINA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos