MURCIA JUAN RAFAEL
Informe ejecutivo de MURCIA JUAN RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MURCIA JUAN RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENTSANVI L&R SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2024 | |
MASEVEL REPARACION SL | Administrador Mancomunado | 09/11/2023 | |
REVEAL MAQUINARIA SL | Apoderado Solidario | 30/11/2021 | |
REVEAL MAQUINARIA SL | Administrador Mancomunado | 30/08/2021 | |
EVEALIA LEVANTE SL | Administrador Mancomunado | 26/01/2016 |
VINCULACIONES DE MURCIA JUAN RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURCIA JUAN RAFAEL
Empresa: RENTSANVI L&R SL
Administrador Mancomunado
- Alemañ Mula Rafael
- Murcia Juan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192489, I/A 1 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-03
Empresa: MASEVEL REPARACION SL
Administrador Mancomunado
- LIFE IS ONLY NOW SL
- Murcia Juan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4619 , F 140, S 8, H A 188077, I/A 1 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-03
Empresa: REVEAL MAQUINARIA SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Giraldez Juan Jose
- Murcia Juan Rafael
- Ortega Ferrandiz Oscar Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4404 , F 86, S 8, H A 175976, I/A 2 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-03
Empresa: SANITARIOS ALICANTE SL
Liquidador Mancomunado
- Dominguez Giraldez Juan Jose
- Murcia Juan Rafael
- Olmos Martinez Salvador
- Ortega Ferrandiz Oscar Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289 , F 50, S 8, H A 169487, I/A 2 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-03
Empresa: SANITARIOS ALICANTE SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Giraldez Juan Jose
- Murcia Juan Rafael
- Olmos Martinez Salvador
- Ortega Ferrandiz Oscar Ubaldo
Liquidador Mancomunado
- Dominguez Giraldez Juan Jose
- Murcia Juan Rafael
- Olmos Martinez Salvador
- Ortega Ferrandiz Oscar Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289 , F 50, S 8, H A 169487, I/A 2 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-03
Empresa: REVEAL MAQUINARIA SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Giraldez Juan Jose
- Murcia Juan Rafael
- Ortega Ferrandiz Oscar Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4404 , F 85, S 8, H A 175976, I/A 1 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-03
Empresa: REVEAL MAQUINARIA SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Giraldez Juan Jose
- Murcia Juan Rafael
- Ortega Ferrandiz Oscar Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4404 , F 85, S 8, H A 175976, I/A 1 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-03
Empresa: SANITARIOS ALICANTE SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Giraldez Juan Jose
- Murcia Juan Rafael
- Olmos Martinez Salvador
- Ortega Ferrandiz Oscar Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289 , F 49, S 8, H A 169487, I/A 1 (31/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-03
Empresa: EVEALIA LEVANTE SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Giraldez Juan Jose
- Murcia Juan Rafael
- Ortega Ferrandiez Oscar Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 70, S 8, H A 148311, I/A 1 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-03
Información de MURCIA JUAN RAFAEL
Mostramos los datos de MURCIA JUAN RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURCIA JUAN RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos