MURCIA JEAN
Informe ejecutivo de MURCIA JEAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MURCIA JEAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HANA GROUP PREMIUM ESPAÑA SL | Administrador Unico | 05/04/2017 | 05/07/2019 |
HANA GROUP PREMIUM ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 16/01/2017 | 05/04/2017 |
VINCULACIONES DE MURCIA JEAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURCIA JEAN
Empresa: HANA GROUP PREMIUM ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Murcia Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32722 , F 132, S 8, H M 589030, I/A 10 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: SUSHI GOURMET ESPAGNE SL
Apoderado Solidario
- Murcia Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32722 , F 131, S 8, H M 589030, I/A 6 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Empresa: SUSHI GOURMET ESPAGNE SL
Administrador Unico
- Murcia Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32722 , F 131, S 8, H M 589030, I/A 5 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Empresa: SUSHI GOURMET ESPAGNE SL
Apoderado Solidario
- Murcia Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32722 , F 130, S 8, H M 589030, I/A 4 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Información de MURCIA JEAN
Mostramos los datos de MURCIA JEAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURCIA JEAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos