MUNTANER MARIMON CATALINA MARIA
Informe ejecutivo de MUNTANER MARIMON CATALINA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUNTANER MARIMON CATALINA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONVERD 20 20 SL | Socio Unico | 08/10/2020 | |
MONVERD 20 20 SL | Administrador Unico | 08/10/2020 |
VINCULACIONES DE MUNTANER MARIMON CATALINA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUNTANER MARIMON CATALINA MARIA
Empresa: INTERIOR Y EXTERIOR 2020 SL
Administrador Unico
- Muntaner Marimon Catalina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2874 , F 74, S 8, H PM 89846, I/A 2 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-07
Empresa: INTERIOR Y EXTERIOR 2020 SL
Administrador Unico
- Muntaner Marimon Catalina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2874 , F 74, S 8, H PM 89846, I/A 1 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-07
Empresa: MONVERD 20 20 SL
Administrador Unico
- Muntaner Marimon Catalina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869 , F 198, S 8, H PM 89607, I/A 1 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-07
Empresa: MONVERD 20 20 SL
Socio Único
- Muntaner Marimon Catalina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869 , F 198, S 8, H PM 89607, I/A 1 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-07
Información de MUNTANER MARIMON CATALINA MARIA
Mostramos los datos de MUNTANER MARIMON CATALINA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUNTANER MARIMON CATALINA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos