MUÑOZ VIVES MARIA ROSER
Informe ejecutivo de MUÑOZ VIVES MARIA ROSER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ VIVES MARIA ROSER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APPAT DELIVERY SL | Administrador Solidario | 08/06/2021 | |
CAPGROS COMUNICACIO SL | Apoderado Solidario | 05/03/2019 | |
CAPGROS COMUNICACIO SL | Apoderado | 27/05/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ VIVES MARIA ROSER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ VIVES MARIA ROSER
Empresa: ALARONA STUDIO SL
Administrador Solidario
- Muñoz Vives Maria Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47465 , F 42, S 8, H B 552620, I/A 3 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Empresa: APPAT DELIVERY SL
Administrador Solidario
- Blanco Lopez Raul
- Illas Romeu Pau
- Maltas Montoro Josep
- Muñoz Vives Maria Roser
- Ros Monros Mateu
- Ruiz Balasch Merli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47853 , F 160, S 8, H B 564338, I/A 1 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
Empresa: ALARONA CREATIVE STUDIO SL
Administrador Solidario
- Maltas Montoro Josep
- Moral Bignell David
- Muñoz Vives Maria Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47465 , F 41, S 8, H B 552620, I/A 1 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-08
Empresa: CAPGROS COMUNICACIO SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Vives Maria Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41235 , F 53, S 8, H B 383722, I/A 3 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-08
Empresa: CAPGROS COMUNICACIO SL
Apoderado
- Muñoz Vives Maria Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41235 , F 52, S 8, H B 383722, I/A 2 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-08
Información de MUÑOZ VIVES MARIA ROSER
Mostramos los datos de MUÑOZ VIVES MARIA ROSER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ VIVES MARIA ROSER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos