MUÑOZ VELARDE DANIEL ARTURO
Informe ejecutivo de MUÑOZ VELARDE DANIEL ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ VELARDE DANIEL ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
B-BRUCE SL | Administrador Unico | 02/05/2023 | |
SOULBRAND SL | Administrador Solidario | 30/12/2013 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ VELARDE DANIEL ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ VELARDE DANIEL ARTURO
Empresa: SAVIA DESIGN SL
Administrador Unico
- Muñoz Velarde Daniel Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41132 , F 87, S 8, H B 380106, I/A 8 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-08
Empresa: SAVIA DESIGN SL
Consejero Delegado
- Muñoz Velarde Daniel Arturo
Consejero
- Jerome Lanoy
- Muñoz Sanchez Raquel
- Muñoz Velarde Daniel Arturo
Presidente
- Muñoz Velarde Daniel Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41132 , F 87, S 8, H B 380106, I/A 8 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-08
Empresa: SAVIA DESIGN SL
Consejero Delegado
- Muñoz Velarde Daniel Arturo
Consejero
- Jerome Lanoy
- Muñoz Sanchez Raquel
- Muñoz Velarde Daniel Arturo
Presidente
- Muñoz Velarde Daniel Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41132 , F 84, S 8, H B 380106, I/A 5 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Empresa: SAVIA DESIGN SL
Administrador Unico
- Muñoz Velarde Daniel Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41132 , F 84, S 8, H B 380106, I/A 5 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Empresa: SOULBRAND SL
Administrador Solidario
- Muñoz Sanchez Raquel
- Muñoz Velarde Daniel Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44068 , F 181, S 8, H B 446306, I/A 1 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Empresa: PACKART DESIGN & BRANDING SL
Administrador Unico
- Muñoz Velarde Daniel Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41132 , F 79, S 8, H B 380106, I/A 1 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-08
Información de MUÑOZ VELARDE DANIEL ARTURO
Mostramos los datos de MUÑOZ VELARDE DANIEL ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ VELARDE DANIEL ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos