MUÑOZ URBANO LUIS ALBERTO
Informe ejecutivo de MUÑOZ URBANO LUIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ URBANO LUIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZMETYCELI SL | Socio Unico | 09/05/2019 | |
AZMETYCELI SL | Administrador Unico | 09/05/2019 | |
GASS BIKER WORLDWIDE SL | Socio Unico | 14/02/2017 | |
URBANAS ANDRECOR SL | Administrador Unico | 22/04/2015 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ URBANO LUIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ URBANO LUIS ALBERTO
Empresa: AZMETYCELI SL
Administrador Unico
- Muñoz Urbano Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2686 , F 1, S 8, H CO 40286, I/A 1 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-14
Empresa: AZMETYCELI SL
Socio Único
- Muñoz Urbano Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2686 , F 1, S 8, H CO 40286, I/A 1 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-14
Empresa: GASS BIKER WORLDWIDE SL
Administrador Unico
- Muñoz Urbano Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 116, S 8, H CO 36928, I/A 4 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-14
Empresa: GASS BIKER WORLDWIDE SL
Administrador Unico
- Muñoz Urbano Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 115, S 8, H CO 36928, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-14
Empresa: GASS BIKER WORLDWIDE SL
Nuevo Socio Único
- Muñoz Urbano Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 115, S 8, H CO 36928, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-14
Empresa: URBANAS ANDRECOR SL
Administrador Unico
- Muñoz Urbano Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2105 , F 54, S 8, H CO 28350, I/A 4 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-14
Información de MUÑOZ URBANO LUIS ALBERTO
Mostramos los datos de MUÑOZ URBANO LUIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ URBANO LUIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos