MUÑOZ SUAREZ FERNANDO
Informe ejecutivo de MUÑOZ SUAREZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUÑOZ SUAREZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEJANES CONSULTORES SL | Administrador Unico | 25/01/2023 | |
RUBICON RENEWABLE RESEARCH SL | Administrador Mancomunado | 17/08/2021 | |
MITRA DESARROLLOS RENOVABLES SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2019 | |
GROWLY MULTISERVICIOS SL | Administrador Unico | 28/08/2017 | |
CULTIVOS RESPONSABLES SL | Administrador Unico | 30/12/2014 | |
MEET 4 BUSINESS SL | Administrador Unico | 29/05/2014 | |
ECOLOGICAL MIND SL | Administrador Unico | 27/09/2013 | |
GRAMINOVA CONSULT SL | Administrador Mancomunado | 10/06/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ SUAREZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ SUAREZ FERNANDO
Empresa: DESARROLLO RENOVABLE MAHOGANY SL
Administrador Mancomunado
- Dumont Yann Francois Hubert
- Muñoz Suarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37587 , F 174, S 8, H M 669928, I/A 10 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-28
Empresa: FEJANES CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Muñoz Suarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43817 , F 33, S 8, H M 773261, I/A 3 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Empresa: FEJANES CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Martin Fernando Manuel
- Muñoz Suarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43817 , F 33, S 8, H M 773261, I/A 3 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Empresa: FEJANES CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Martin Fernando Manuel
- Muñoz Suarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43817 , F 33, S 8, H M 773261, I/A 2 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-28
Empresa: FEJANES CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Muñoz Suarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43817 , F 33, S 8, H M 773261, I/A 2 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-28
Empresa: FEJANES CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Muñoz Suarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43817 , F 30, S 8, H M 773261, I/A 1 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-28
Empresa: REOLUM RENOVABLES SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Suarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41815 , F 183, S 8, H M 740681, I/A 3 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: RUBICON RENEWABLE RESEARCH SL
Apoderado
- Dumont Yann Francois Hubert
- Jourdain De Thieulloy Laurent Jean Baptiste Marie
- Muñoz Suarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40360 , F 66, S 8, H M 669929, I/A 16 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Empresa: RUBICON RENEWABLE RESEARCH SL
Administrador Mancomunado
- Dumont Yann Francois Hubert
- Muñoz Suarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40360 , F 66, S 8, H M 669929, I/A 15 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Empresa: RUBICON RENEWABLE RESEARCH SL
Consejero
- Dumont Yann Francois Hubert
- Jourdain De Thieulloy Laurent Jean Baptiste Marie
- Muñoz Suarez Fernando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Suarez Fernando
- Jourdain De Thieulloy Laurent Jean Baptiste Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40360 , F 66, S 8, H M 669929, I/A 15 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ SUAREZ FERNANDO
Mostramos los datos de MUÑOZ SUAREZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ SUAREZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos