MUÑOZ SOLIS JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de MUÑOZ SOLIS JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ SOLIS JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORAGE RETAIL SL | Administrador Solidario | 05/08/2019 | |
PRIVASET INTIMO SL | Apoderado Solidario | 20/10/2017 | |
TEXTIL JOPEDI SL | Apoderado Solidario | 19/10/2017 | |
BELPOINT IMPORT GROUP SL | Liquidador | 15/12/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ SOLIS JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ SOLIS JUAN CARLOS
Empresa: FORAGE RETAIL SL
Administrador Solidario
- Farre Bornay Jonatan
- Muñoz Solis Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47001 , F 180, S 8, H B 537811, I/A 1 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-08
Empresa: PRIVASET INTIMO SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Solis Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44862 , F 202, S 8, H B 469691, I/A 4 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
Empresa: TEXTIL JOPEDI SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Solis Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42615 , F 5, S 8, H B 411770, I/A 4 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-08
Empresa: BELPOINT IMPORT GROUP SL
Liquidador
- Muñoz Solis Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40164 , F 125, S 8, H B 362533, I/A 6 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-08
Empresa: BELPOINT IMPORT GROUP SL
Administrador Unico
- Muñoz Solis Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40164 , F 125, S 8, H B 362533, I/A 6 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-08
Información de MUÑOZ SOLIS JUAN CARLOS
Mostramos los datos de MUÑOZ SOLIS JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ SOLIS JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos