MUÑOZ SANZ DAVID
Informe ejecutivo de MUÑOZ SANZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ SANZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPTIREDES MADRID SL | Socio Unico | 27/08/2019 | |
OPTIREDES MADRID SL | Administrador Unico | 27/08/2019 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ SANZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ SANZ DAVID
Empresa: OPTIREDES MADRID SL
Administrador Unico
- Muñoz Sanz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39226 , F 200, S 8, H M 696817, I/A 1 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Empresa: OPTIREDES MADRID SL
Socio Único
- Muñoz Sanz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39226 , F 200, S 8, H M 696817, I/A 1 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Empresa: DAYMAR ESTETICA SL
Liquidador
- Muñoz Sanz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27403 , F 135, S 8, H M 493889, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Empresa: DAYMAR ESTETICA SL
Administrador Solidario
- Meilan Davila Maria Del Pilar
- Muñoz Sanz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27403 , F 135, S 8, H M 493889, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Empresa: DAYMAR ESTETICA SL
Administrador Solidario
- Meilan Davila Maria Del Pilar
- Muñoz Sanz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27403 , F 132, S 8, H M 493889, I/A 1 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Información de MUÑOZ SANZ DAVID
Mostramos los datos de MUÑOZ SANZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ SANZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos