MUÑOZ SANTAMARIA VICENTE
Informe ejecutivo de MUÑOZ SANTAMARIA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MUÑOZ SANTAMARIA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ SANTAMARIA VICENTE
Empresa: AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caceres Pelaez Maria Jose
- Diez Torres Angel
- Muñoz Santamaria Vicente
Apoderado Solidario
- Muñoz Santamaria Vicente
Apoderado
- Iranzo Belda Roser
- Muñoz Santamaria Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28039 , F 52, S 8, H M 484811, I/A 22 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Empresa: SOGIMAIR SA
Apoderado
- Gamboa Garcia Angel Jose
- Margarit Bonet Jordi
- Muñoz Santamaria Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23232 , F 88, S 8, H B 33876, I/A 29 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-08
Empresa: AIRE COMPRIMIDO SA
Apoderado
- Caceres Pelaez Maria Jose
- Gomez De La Torre Jorge Angel
- Muñoz Santamaria Vicente
- Teniente Mateo Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7734 , F 222, S 8, H M 125056, I/A 15 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Empresa: AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL IBERIA SL
Apoderado
- Funcia Codesal Jose Manuel
- Muñoz Santamaria Vicente
- Tejera Martinez Juan Manuel
- Villalba De La Calle Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28039 , F 46, S 8, H M 484811, I/A 17 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-28
Empresa: AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Garmendia Castillo Jose Luis
- Muñoz Santamaria Vicente
- Perez Martinez Jesus Javier
- Segovia Conde Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26904 , F 132, S 8, H M 484811, I/A 6 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-28
Empresa: AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Muñoz Santamaria Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26904 , F 131, S 8, H M 484811, I/A 3 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-28
Información de MUÑOZ SANTAMARIA VICENTE
Mostramos los datos de MUÑOZ SANTAMARIA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ SANTAMARIA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos