MUÑOZ SAN ROMAN VICENTE
Informe ejecutivo de MUÑOZ SAN ROMAN VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ SAN ROMAN VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO 6 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INSTALACIONES Y SISTEMAS SL | Apoderado | 19/10/2021 | |
GRUPO 6 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INSTALACIONES Y SISTEMAS SL | Apoderado | 28/02/2018 | |
LA PROVITERIA SL | Apoderado | 12/07/2017 | |
LORCLIMA SL | Apoderado | 04/09/2015 | |
GRUPO LORRIO SL | Apoderado | 04/09/2015 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ SAN ROMAN VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ SAN ROMAN VICENTE
Apoderado
- Muñoz San Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37337 , F 8, S 8, H M 590919, I/A 12 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Apoderado
- Jimenez Domene Eulalio
- Muñoz San Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32826 , F 225, S 8, H M 590919, I/A 7 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Empresa: LA PROVITERIA SL
Apoderado
- Muñoz San Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36187 , F 136, S 8, H M 650327, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
Empresa: J LORRIO SL
Apoderado
- Muñoz San Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26210 , F 108, S 8, H M 70106, I/A 11 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-28
Empresa: LORCLIMA SL
Apoderado
- Muñoz San Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6618 , F 195, S 8, H M 107722, I/A 9 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-28
Información de MUÑOZ SAN ROMAN VICENTE
Mostramos los datos de MUÑOZ SAN ROMAN VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ SAN ROMAN VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos