MUÑOZ SAEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de MUÑOZ SAEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ SAEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO JUNTASOL RENOVABLES SL | Socio Unico | 08/05/2014 | 12/08/2016 |
GRUPO JUNTASOL RENOVABLES SL | Administrador Unico | 08/05/2014 | 12/08/2016 |
MADERPELLETS ENERGY SL | Socio Unico | 12/08/2015 | 03/02/2016 |
MADERPELLETS ENERGY SL | Administrador Unico | 12/08/2015 | 03/02/2016 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ SAEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ SAEZ MARIA TERESA
Empresa: GRUPO JUNTASOL RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Muñoz Saez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5135, L 4042, F 57, S 8, H MA118079, I/A 3 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-29
Empresa: MADERPELLETS ENERGY SL
Administrador Unico
- Muñoz Saez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5429, L 4336, F 208, S 8, H MA129703, I/A 2 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
Empresa: MADERPELLETS ENERGY SL
Administrador Unico
- Muñoz Saez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5429, L 4336, F 208, S 8, H MA129703, I/A 1 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-29
Empresa: MADERPELLETS ENERGY SL
Socio Único
- Muñoz Saez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5429, L 4336, F 208, S 8, H MA129703, I/A 1 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-29
Empresa: GRUPO JUNTASOL RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Muñoz Saez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5135, L 4042, F 56, S 8, H MA118079, I/A 2 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-29
Empresa: GRUPO JUNTASOL RENOVABLES SL
Nuevo Socio Único
- Muñoz Saez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5135, L 4042, F 56, S 8, H MA118079, I/A 2 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-29
Información de MUÑOZ SAEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de MUÑOZ SAEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ SAEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos