MUÑOZ ROMERO ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de MUÑOZ ROMERO ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ ROMERO ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRA JARDINERIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SLL | Administrador Solidario | 11/02/2009 | 11/11/2010 |
DRA JARDINERIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SLL | Liquidador Solidario | 11/11/2010 | 11/11/2010 |
PEREZ GARRIDO SL | Administrador Solidario | 04/10/2010 | |
PEREZ GARRIDO SL | Liquidador | 04/10/2010 | 04/10/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ ROMERO ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ ROMERO ANTONIO JESUS
Liquidador Solidario
- Moreno Toledo Roman Jesus
- Muñoz Romero Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611, L 3519, F 49, S 8, H MA100334, I/A 3 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-29
Administrador Solidario
- Moreno Toledo Roman Jesus
- Muñoz Romero Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611, L 3519, F 49, S 8, H MA100334, I/A 3 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-29
Empresa: PEREZ GARRIDO SL
Liquidador
- Muñoz Romero Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207, L 1120, F 15, S 8, H MA 4274, I/A 7 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-29
Empresa: PEREZ GARRIDO SL
Administrador Solidario
- Cortes Miranda Fernando
- Muñoz Romero Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207, L 1120, F 15, S 8, H MA 4274, I/A 7 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-29
Administrador Solidario
- Moreno Toledo Roman Jesus
- Muñoz Romero Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611, L 3519, F 48, S 8, H MA100334, I/A 2 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-29
Administrador Solidario
- Moreno Toledo Roman Jesus
- Muñoz Romero Antonio Jesus
- Toledo Moreno Domingo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611, L 3519, F 47, S 8, H MA100334, I/A 1 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-29
Información de MUÑOZ ROMERO ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de MUÑOZ ROMERO ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ ROMERO ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos