MUÑOZ REY LARA ISABEL
Informe ejecutivo de MUÑOZ REY LARA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ REY LARA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICUTAR SL | Administrador Solidario | 22/04/2022 | |
CULTIVOS LOS PALACIOS SL | Administrador Solidario | 22/04/2022 | |
ALASER SL | Apoderado | 15/10/2020 | |
PATRINVEST GLOBAL SL | Apoderado | 15/10/2020 | |
NEXT TO BEACH TO SL | Administrador Mancomunado | 09/05/2016 | |
EL JARDIN DE ALMAYATE SL | Apoderado Mancomunado | 05/11/2014 | |
MOTION MANAGING SL | Administrador Unico | 13/06/2012 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ REY LARA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ REY LARA ISABEL
Empresa: CULTIVOS LOS PALACIOS SL
Administrador Solidario
- AGRICUTAR SL
- Muñoz Rey Lara Isabel
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43387 , F 141, S 8, H M 766392, I/A 1 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: AGRICUTAR SL
Administrador Solidario
- Guzman Mendez Angel
- Muñoz Rey Lara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43387 , F 131, S 8, H M 766391, I/A 1 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: PATRINVEST GLOBAL SL
Apoderado
- De La Rosa Rey Sergio
- Muñoz Rey Ana
- Muñoz Rey Lara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28879 , F 66, S 8, H M 520001, I/A 5 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-28
Empresa: ALASER SL
Apoderado
- De La Rosa Rey Sergio
- Muñoz Rey Ana
- Muñoz Rey Lara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13254 , F 217, S 8, H M 72933, I/A 13 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-28
Empresa: NEXT TO BEACH TO SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Rey Ana
- Muñoz Rey Lara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34695 , F 122, S 8, H M 624075, I/A 1 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
Empresa: EL JARDIN DE ALMAYATE SL
Apoderado Mancomunado
- Guzman Mendez Angel
- Muñoz Rey Lara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24808 , F 222, S 8, H M 153818, I/A 25 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-28
Empresa: MOTION MANAGING SL
Administrador Unico
- Muñoz Rey Lara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29876 , F 105, S 8, H M 537608, I/A 1 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-28
Información de MUÑOZ REY LARA ISABEL
Mostramos los datos de MUÑOZ REY LARA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ REY LARA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos