MUÑOZ REY ANA MARIA
Informe ejecutivo de MUÑOZ REY ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ REY ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLEOCITRICAS SANTA ANA CM SL | Administrador Unico | 04/04/2022 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS LA VEGA SL | Administrador Unico | 21/03/2022 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ REY ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ REY ANA MARIA
Empresa: OLEOCITRICAS SANTA ANA CM SL
Administrador Unico
- Muñoz Rey Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6618 , F 211, S 8, H SE119458, I/A 5 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-41
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS LA VEGA SL
Administrador Unico
- Muñoz Rey Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 153, S 8, H SE 11085, I/A 4 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-41
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS LA VEGA SL
Administrador Solidario
- Castilla Ruiz Jose
- Muñoz Rey Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 153, S 8, H SE 11085, I/A 4 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-41
Empresa: OLEOCITRICAS SANTA ANA CM SL
Administrador Solidario
- Castilla Ruiz Jose
- Muñoz Rey Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6618 , F 210, S 8, H SE119458, I/A 4 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-41
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS LA VEGA SL
Administrador Solidario
- Castilla Ruiz Jose
- Muñoz Rey Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 152, S 8, H SE 11085, I/A 3 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-41
Empresa: OLEOCITRICAS SANTA ANA CM SL
Administrador Solidario
- Castilla Ruiz Jose
- Muñoz Rey Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6618 , F 209, S 8, H SE119458, I/A 1 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-41
Información de MUÑOZ REY ANA MARIA
Mostramos los datos de MUÑOZ REY ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ REY ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos