MUÑOZ REJAS MARIA NURIA
Informe ejecutivo de MUÑOZ REJAS MARIA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ REJAS MARIA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA VILLANOVENSE SA | Administrador Unico | 17/10/2011 | 05/01/2021 |
AGRICOLA VILLANOVENSE SA | Consejero Delegado Solidario | 17/10/2011 | |
AGRICOLA VILLANOVENSE SA | Secretario | 17/10/2011 | |
AGRICOLA VILLANOVENSE SA | Consejero | 17/10/2011 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ REJAS MARIA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ REJAS MARIA NURIA
Empresa: AGRICOLA VILLANOVENSE SA
Administrador Unico
- Muñoz Rejas Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 189, S 8, H BA 1171, I/A 20 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-06
Empresa: AGRICOLA VILLANOVENSE SA
Administrador Unico
- Muñoz Rejas Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 187, S 8, H BA 1171, I/A 16 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-06
Empresa: AGRICOLA VILLANOVENSE SA
Administrador Unico
- Muñoz Rejas Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 187, S 8, H BA 1171, I/A 14 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-06
Empresa: AGRICOLA VILLANOVENSE SA
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Rejas Ana
- Muñoz Rejas Maria Nuria
Consejero
- Hurtado Nogales Eduardo Angel
- Muñoz Rejas Ana
- Muñoz Rejas Maria Nuria
Presidente
Secretario
- Muñoz Rejas Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 187, S 8, H BA 1171, I/A 14 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-06
Información de MUÑOZ REJAS MARIA NURIA
Mostramos los datos de MUÑOZ REJAS MARIA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ REJAS MARIA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos