MUÑOZ REGUEIRA MARIA DE LA PALOMA
Informe ejecutivo de MUÑOZ REGUEIRA MARIA DE LA PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUÑOZ REGUEIRA MARIA DE LA PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 21/06/2012 | |
GE CAPITAL FUNDING SERVICES SL | Apoderado Solidario | 19/06/2009 | |
GE ENERGY POWER SYSTEMS ESPAÑA SA | Apoderado | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ REGUEIRA MARIA DE LA PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ REGUEIRA MARIA DE LA PALOMA
Apoderado Solidario
- Frowein Lopez De Arenosa Manuel
- Muñoz Regueira Maria De La Paloma
- Nieto Bernat Ricardo
- Ruggiero Mouriño Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20440 , F 71, S 8, H M 75947, I/A 257 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Empresa: GE CAPITAL FUNDING SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- De Eusebio Gomez Pedro Ignacio
- Grau Vidal Ana
- Lozoya Serrano Julian
- Muñoz Regueira Maria De La Paloma
- Sotillo Alonso Alicia
- Soto Linares Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6097 , F 194, S 8, H M 99554, I/A 66 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-28
Empresa: GE ENERGY POWER SYSTEMS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Barandiaran Asensio Miguel Angel
- Calleja Manzano Paulino
- Muñoz Regueira Maria De La Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22159 , F 71, S 8, H M 113817, I/A 72 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28
Información de MUÑOZ REGUEIRA MARIA DE LA PALOMA
Mostramos los datos de MUÑOZ REGUEIRA MARIA DE LA PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ REGUEIRA MARIA DE LA PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos