MUÑOZ POSSE JAVIER
Informe ejecutivo de MUÑOZ POSSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ POSSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WE ARE FURTIVO CANARIAS SL | Administrador Unico | 17/10/2023 | |
WE ARE FURTIVO SL | Administrador Unico | 22/08/2023 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ POSSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ POSSE JAVIER
Empresa: WE ARE FURTIVO CANARIAS SL
Administrador Unico
- Muñoz Posse Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 46, S 8, H GC 59523, I/A 3 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-35
Empresa: WE ARE FURTIVO SL
Administrador Unico
- Muñoz Posse Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 12, S 8, H M 724414, I/A 3 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
Empresa: WE ARE FURTIVO CANARIAS SL
Administrador Unico
- Muñoz Posse Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 45, S 8, H GC 59523, I/A 2 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-35
Empresa: WE ARE FURTIVO SL
Administrador Unico
- Muñoz Posse Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 12, S 8, H M 724414, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Empresa: WE ARE FURTIVO CANARIAS SL
Administrador Unico
- Muñoz Posse Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 44, S 8, H GC 59523, I/A 1 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-35
Empresa: WE ARE FURTIVO SL
Administrador Unico
- Muñoz Posse Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 10, S 8, H M 724414, I/A 1 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-28
Información de MUÑOZ POSSE JAVIER
Mostramos los datos de MUÑOZ POSSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ POSSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos