MUÑOZ PONCE CIRA MARIUXI
Informe ejecutivo de MUÑOZ PONCE CIRA MARIUXI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ PONCE CIRA MARIUXI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JL & JL HERMANOS TRANSPORTES SL | Administrador Unico | 08/06/2017 | 09/03/2021 |
JL & JL HERMANOS TRANSPORTES SL | Socio Unico | 05/07/2013 | 31/03/2014 |
JL & JL HERMANOS TRANSPORTES SL | Administrador Unico | 05/07/2013 | 31/03/2014 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ PONCE CIRA MARIUXI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ PONCE CIRA MARIUXI
Empresa: JL & JL HERMANOS TRANSPORTES SL
Administrador Unico
- Muñoz Ponce Cira Mariuxi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9652, L 6934, F 98, S 8, H V 154730, I/A 8 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-46
Empresa: JL & JL HERMANOS TRANSPORTES SL
Administrador Unico
- Muñoz Ponce Cira Mariuxi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9652, L 6934, F 97, S 8, H V 154730, I/A 6 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-46
Empresa: JL & JL HERMANOS TRANSPORTES SL
Administrador Unico
- Muñoz Ponce Cira Mariuxi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9652, L 6934, F 96, S 8, H V 154730, I/A 3 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-46
Empresa: JL & JL HERMANOS TRANSPORTES SL
Administrador Unico
- Muñoz Ponce Cira Mariuxi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9652, L 6934, F 95, S 8, H V 154730, I/A 1 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-46
Empresa: JL & JL HERMANOS TRANSPORTES SL
Socio Único
- Muñoz Ponce Cira Mariuxi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9652, L 6934, F 95, S 8, H V 154730, I/A 1 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-46
Información de MUÑOZ PONCE CIRA MARIUXI
Mostramos los datos de MUÑOZ PONCE CIRA MARIUXI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ PONCE CIRA MARIUXI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos