MUÑOZ PEREZ DE NANCLARES JOSEBA KOLDOBIKA
Informe ejecutivo de MUÑOZ PEREZ DE NANCLARES JOSEBA KOLDOBIKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ PEREZ DE NANCLARES JOSEBA KOLDOBIKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVEROS GONDRA SL | Socio Unico | 20/12/2021 | |
VIVEROS GONDRA SL | Administrador Unico | 03/11/2021 | |
CBD ABA EUSKADI SL | Administrador Solidario | 28/01/2020 | |
TXORIHERRI NATURA SL | Administrador Unico | 12/07/2016 | |
INVITROTEK SERVICIOS DE MULTIPLICACION VEGETAL SL | Administrador Unico | 18/05/2011 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ PEREZ DE NANCLARES JOSEBA KOLDOBIKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ PEREZ DE NANCLARES JOSEBA KOLDOBIKA
Empresa: VIVEROS GONDRA SL
Socio Único
- Muñoz Perez De Nanclares Joseba Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4486 , F 79, S 8, H BI 41028, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-48
Empresa: VIVEROS GONDRA SL
Administrador Unico
- Muñoz Perez De Nanclares Joseba Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4486 , F 78, S 8, H BI 41028, I/A 4 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-48
Empresa: VIVEROS GONDRA SL
Administrador Solidario
- Idoiagabeitia Anakabe Miren Buruskunde
- Muñoz Perez De Nanclares Joseba Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4486 , F 78, S 8, H BI 41028, I/A 4 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-48
Empresa: CBD ABA EUSKADI SL
Administrador Solidario
- Marin Muñoz Mikel Xabier
- Muñoz Perez De Nanclares Joseba Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5906 , F 162, S 8, H BI 74708, I/A 1 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-48
Empresa: TXORIHERRI NATURA SL
Administrador Unico
- Muñoz Perez De Nanclares Joseba Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5630 , F 200, S 8, H BI 68374, I/A 1 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-48
Administrador Unico
- Muñoz Perez De Nanclares Joseba Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4958 , F 41, S 8, H BI 52627, I/A 5 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-48
Información de MUÑOZ PEREZ DE NANCLARES JOSEBA KOLDOBIKA
Mostramos los datos de MUÑOZ PEREZ DE NANCLARES JOSEBA KOLDOBIKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ PEREZ DE NANCLARES JOSEBA KOLDOBIKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos