MUÑOZ PATIÑO BORJA
Informe ejecutivo de MUÑOZ PATIÑO BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ PATIÑO BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RSR PERFORMANCE CENTER SL | Administrador Unico | 21/05/2024 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ PATIÑO BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ PATIÑO BORJA
Empresa: RSR PERFORMANCE CENTER SL
Administrador Unico
- Del Rio Guitart Pedro Ignacio
- Muñoz Patiño Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 807398, I/A 2 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: TRACK SPEC MOTORSPORT SL
Administrador Unico
- Muñoz Patiño Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 59, S 8, H M 787422, I/A 3 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: TRACK SPEC MOTORSPORT SL
Administrador Unico
- Muñoz Patiño Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 57, S 8, H M 787422, I/A 1 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Información de MUÑOZ PATIÑO BORJA
Mostramos los datos de MUÑOZ PATIÑO BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ PATIÑO BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos