MUÑOZ PARIENTE MIGUEL MARIA
Informe ejecutivo de MUÑOZ PARIENTE MIGUEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ PARIENTE MIGUEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES PARIENTE GARCIA SL | Administrador Unico | 06/10/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ PARIENTE MIGUEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ PARIENTE MIGUEL MARIA
Empresa: PROMOCIONES CUATROACERAS SL
Liquidador
- Muñoz Pariente Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329, L 2241, F 139, S 8, H MA 63900, I/A 2 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-29
Administrador Mancomunado
- Muñoz Pariente Miguel Maria
- Woodhouse Charles Carey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4759, L 3667, F 138, S 8, H MA105210, I/A 2 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-29
Empresa: PROMOCIONES PARIENTE GARCIA SL
Administrador Unico
- Muñoz Pariente Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4805, L 3713, F 178, S 8, H MA106694, I/A 1 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-29
Administrador Mancomunado
- Muñoz Pariente Miguel Maria
- Woodhouse Charles Carey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4759, L 3667, F 137, S 8, H MA105210, I/A 1 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-29
Información de MUÑOZ PARIENTE MIGUEL MARIA
Mostramos los datos de MUÑOZ PARIENTE MIGUEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ PARIENTE MIGUEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos