MUÑOZ ORTIZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de MUÑOZ ORTIZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ ORTIZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRASERIA MARIAN SL | Administrador Unico | 30/04/2014 | |
SALON RESTAURANTE BOBALAR SL | Administrador Unico | 23/09/2011 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ ORTIZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ ORTIZ MARIA ANGELES
Empresa: ANGELES MUÑOZ MODA SL
Administrador Unico
- Muñoz Ortiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 82, S 8, H AL 49672, I/A 2 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-04
Empresa: ANGELES MUÑOZ MODA SL
Administrador Unico
- Muñoz Ortiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 82, S 8, H AL 49672, I/A 2 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-04
Empresa: ANGELES MUÑOZ MODA SL
Administrador Unico
- Muñoz Ortiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 80, S 8, H AL 49672, I/A 1 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-04
Empresa: ANGELES MUÑOZ MODA SL
Socio Único
- Muñoz Ortiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 80, S 8, H AL 49672, I/A 1 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-04
Empresa: BRASERIA MARIAN SL
Administrador Unico
- Muñoz Ortiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9789, L 7071, F 13, S 8, H V 159346, I/A 1 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-46
Empresa: SALON RESTAURANTE BOBALAR SL
Administrador Unico
- Muñoz Ortiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9006, L 6291, F 29, S 8, H V 132971, I/A 3 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-46
Información de MUÑOZ ORTIZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de MUÑOZ ORTIZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ ORTIZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos