MUÑOZ ORTEGA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de MUÑOZ ORTEGA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ ORTEGA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MDM SANISERV SL | Socio Unico | 04/04/2019 | |
MDM SANISERV SL | Administrador Unico | 04/04/2019 | |
LOAN 14 SL | Apoderado Solidario | 21/02/2014 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ ORTEGA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ ORTEGA MARIA DOLORES
Empresa: COFM SERVICIOS 31 SL
Consejero
- Alonso Gomez Jose
- Muñoz Ortega Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41003 , F 73, S 8, H M 572215, I/A 16 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: MDM SANISERV SL
Administrador Unico
- Muñoz Ortega Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38982 , F 160, S 8, H M 692727, I/A 1 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Empresa: MDM SANISERV SL
Socio Único
- Muñoz Ortega Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38982 , F 160, S 8, H M 692727, I/A 1 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Empresa: COFM SERVICIOS 31 SL
Consejero
- Alonso Gomez Jose
- Muñoz Ortega Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31797 , F 128, S 8, H M 572215, I/A 5 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Empresa: LOAN 14 SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Ortega Maria Dolores
- Muñoz Robles Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1514 , F 136, S 8, H GR 44111, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-18
Información de MUÑOZ ORTEGA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de MUÑOZ ORTEGA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ ORTEGA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos