MUÑOZ OLIVEIRA ANTONIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ OLIVEIRA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ OLIVEIRA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMAGESTION CORPORATIVA SL | Administrador Unico | 14/10/2014 | |
TAURO TOURS SL | Administrador Unico | 15/09/2014 | |
ALYRA DREAMS SL | Administrador Unico | 19/04/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ OLIVEIRA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ OLIVEIRA ANTONIO
Empresa: DESARROLLOS GLOBALES ROSALES SL
Administrador Unico
- Muñoz Oliveira Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26874 , F 5, S 8, H M 484318, I/A 6 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: IMAGESTION CORPORATIVA SL
Administrador Unico
- Muñoz Oliveira Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23262 , F 108, S 8, H M 416938, I/A 2 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Empresa: IMAGESTION CORPORATIVA SL
Administrador Solidario
- Garoz Arroyo Rosangela
- Muñoz Oliveira Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23262 , F 108, S 8, H M 416938, I/A 2 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Empresa: TAURO TOURS SL
Administrador Unico
- Muñoz Oliveira Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24543 , F 151, S 8, H M 441682, I/A 2 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: TAURO TOURS SL
Administrador Solidario
- Garoz Arroyo Rosangela
- Muñoz Oliveira Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24543 , F 151, S 8, H M 441682, I/A 2 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: ALYRA DREAMS SL
Administrador Unico
- Muñoz Oliveira Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27657 , F 160, S 8, H M 498384, I/A 1 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-28
Empresa: OIHAN GESTION SL
Administrador Unico
- Muñoz Oliveira Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16675 , F 57, S 8, H M 284532, I/A 4 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-28
Información de MUÑOZ OLIVEIRA ANTONIO
Mostramos los datos de MUÑOZ OLIVEIRA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ OLIVEIRA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos