MUÑOZ OBRADOR LIDIA
Informe ejecutivo de MUÑOZ OBRADOR LIDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ OBRADOR LIDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALUD HIGIENE Y ORTOPEDIA INTEGRAL SL | Administrador Unico | 17/09/2013 | |
DELI DE LUXE SL | Administrador Solidario | 19/08/2011 | |
SIMO MUÑOZ JUNIOR SL | Administrador Solidario | 04/05/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ OBRADOR LIDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ OBRADOR LIDIA
Empresa: SIMO MUÑOZ JUNIOR SL
Administrador Unico
- Muñoz Obrador Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41875 , F 4, S 8, H B 400142, I/A 3 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-08
Empresa: MUCH MORE EVENTOS SL
Administrador Unico
- Muñoz Obrador Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35236 , F 69, S 8, H B 260626, I/A 6 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-08
Empresa: DELI DE LUXE SL
Administrador Unico
- Muñoz Obrador Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42720 , F 109, S 8, H B 411211, I/A 5 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-08
Administrador Unico
- Muñoz Obrador Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43942 , F 55, S 8, H B 442340, I/A 1 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-08
Empresa: DELI DE LUXE SL
Administrador Unico
- Muñoz Obrador Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42720 , F 108, S 8, H B 411211, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Empresa: SIMO MUÑOZ JUNIOR SL
Administrador Unico
- Muñoz Obrador Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41875 , F 4, S 8, H B 400142, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-08
Empresa: DELI DE LUXE SL
Administrador Solidario
- Muñoz Obrador Lidia
- S. S. F.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42720 , F 105, S 8, H B 411211, I/A 1 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08
Administrador
- Muñoz Obrador Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 80, S 8, H B 241010, I/A 3 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-08
Empresa: SIMO MUÑOZ JUNIOR SL
Administrador Solidario
- Muñoz Obrador Lidia
- S. S. F.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41875 , F 1, S 8, H B 400142, I/A 1 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-08
Información de MUÑOZ OBRADOR LIDIA
Mostramos los datos de MUÑOZ OBRADOR LIDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ OBRADOR LIDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos