MUÑOZ NAVARRO MANUEL
Informe ejecutivo de MUÑOZ NAVARRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUÑOZ NAVARRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUADALMINA GOLF SA | Administrador Unico | 03/08/2021 | |
MUVIMARKET SL | Socio Unico | 25/08/2020 | |
MUVIMARKET SL | Administrador Unico | 25/08/2020 | |
MUVIHOBBY'S SL | Socio Unico | 30/03/2017 | |
MUVIHOBBY'S SL | Administrador Unico | 30/03/2017 | |
MENAPLAST SL | Socio Unico | 04/06/2015 | |
MENAPLAST SL | Administrador Unico | 04/06/2015 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ NAVARRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ NAVARRO MANUEL
Empresa: GUADALMINA GOLF SA
Administrador Unico
- Muñoz Navarro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5974, L 4881, F 28, S 8, H MA 2215, I/A 45 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-29
Empresa: MUVIMARKET SL
Administrador Unico
- Muñoz Navarro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10858, L 8136, F 171, S 8, H V 193937, I/A 1 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-46
Empresa: MUVIMARKET SL
Socio Único
- Muñoz Navarro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10858, L 8136, F 171, S 8, H V 193937, I/A 1 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-46
Empresa: VAPLAST SL
Liquidador
- Muñoz Navarro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 217, S 8, H A 1588, I/A 6 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-03
Empresa: VAPLAST SL
Administrador Unico
- Muñoz Navarro Manuel
Liquidador
- Muñoz Navarro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 217, S 8, H A 1588, I/A 6 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-03
Empresa: PARTYPLAST SL
Administrador Unico
- Muñoz Navarro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3836 , F 97, S 8, H A 143684, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-03
Empresa: MUVIHOBBY'S SL
Administrador Unico
- Muñoz Navarro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10260, L 7542, F 201, S 8, H V 175497, I/A 1 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-46
Empresa: MUVIHOBBY'S SL
Socio Único
- Muñoz Navarro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10260, L 7542, F 201, S 8, H V 175497, I/A 1 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-46
Empresa: MENAPLAST SL
Administrador Unico
- Muñoz Navarro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 219, S 8, H A 42128, I/A 4 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-03
Empresa: MENAPLAST SL
Socio Único
- Muñoz Navarro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 219, S 8, H A 42128, I/A 4 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-03
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ NAVARRO MANUEL
Mostramos los datos de MUÑOZ NAVARRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ NAVARRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos