MUÑOZ MUÑOZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de MUÑOZ MUÑOZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ MUÑOZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANANDDA CONSULTING SL | Socio Unico | 11/09/2024 | |
ANANDDA CONSULTING SL | Administrador Unico | 11/09/2024 | |
IT TRAVEL SERVICES SL | Administrador Unico | 12/01/2018 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ MUÑOZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ MUÑOZ MARIA DEL MAR
Empresa: ANANDDA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Muñoz Muñoz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM101132, I/A 1 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-07
Empresa: ANANDDA CONSULTING SL
Socio Único
- Muñoz Muñoz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM101132, I/A 1 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-07
Empresa: AVORIS DIVISION CENTRAL SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Muñoz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 162, S 8, H PM 31225, I/A 84 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-07
Empresa: AVORIS DIVISION CENTRAL SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Muñoz Maria Del Mar
- Ramis Niell Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 161, S 8, H PM 31225, I/A 79 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-07
Empresa: PRACTICA ODS SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Andres Paloma
- Moreno Pardo Maria Vanesa
- Muñoz Muñoz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848 , F 13, S 8, H PM 88439, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-07
Empresa: PRACTICA ODS SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Andres Paloma
- Moreno Pardo Maria Vanesa
- Muñoz Muñoz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848 , F 12, S 8, H PM 88439, I/A 1 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-07
Empresa: IT TRAVEL SERVICES SL
Administrador Unico
- Muñoz Muñoz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 119, S 8, H PM 73630, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-07
Información de MUÑOZ MUÑOZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de MUÑOZ MUÑOZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ MUÑOZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos