MUÑOZ MORENO VICTOR-JESUS
Informe ejecutivo de MUÑOZ MORENO VICTOR-JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUÑOZ MORENO VICTOR-JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEPTUNO RESTAURACION Y EVENTOS SL | Administrador Unico | 25/01/2019 | 10/03/2023 |
INVERSIONES HOSTEGRA SL | Administrador Unico | 06/11/2017 | 18/12/2019 |
COMPRAS DE GRUPO Y EVENTOS SL | Administrador Mancomunado | 05/03/2018 | 15/02/2019 |
COMPRAS DE GRUPO Y EVENTOS SL | Administrador Unico | 15/02/2019 | 15/02/2019 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ MORENO VICTOR-JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ MORENO VICTOR-JESUS
Empresa: INVERSIONES HOSTEGRA SL
Administrador Unico
- Muñoz Moreno Victor-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 82, S 8, H GR 47705, I/A 6 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-18
Empresa: GESTION GRANADA BORICO SL
Administrador Unico
- Muñoz Moreno Victor-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 49, S 8, H GR 51340, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-18
Empresa: GESTION GRANADA BORICO SL
Administrador Unico
- Muñoz Moreno Victor-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 49, S 8, H GR 51340, I/A 2 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-18
Empresa: GESTION GRANADA BORICO SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Donaire Jose- Manuel
- Muñoz Moreno Victor-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 49, S 8, H GR 51340, I/A 2 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-18
Empresa: NEPTUNO RESTAURACION Y EVENTOS SL
Administrador Unico
- Muñoz Moreno Victor-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 88, S 8, H GR 12728, I/A 9 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-18
Empresa: GESTION GRANADA BORICO SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Donaire Jose- Manuel
- Muñoz Moreno Victor-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 49, S 8, H GR 51340, I/A 1 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-18
Empresa: INVERSIONES HOSTEGRA SL
Administrador Unico
- Muñoz Moreno Victor-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 81, S 8, H GR 47705, I/A 4 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-18
Información de MUÑOZ MORENO VICTOR-JESUS
Mostramos los datos de MUÑOZ MORENO VICTOR-JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ MORENO VICTOR-JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos