MUÑOZ MORALES ANTONIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ MORALES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ MORALES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTURA PREVENTA Y REPARTO SL | Apoderado Solidario | 18/02/2022 | |
SA ANTONIO MUÑOZ IMPERMEABILIZANTES VITASFALT | Apoderado | 04/12/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ MORALES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ MORALES ANTONIO
Empresa: NISTALDIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Muñoz Morales Antonio
- Varela Villarroya Rut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 178, S 8, H LE 25874, I/A 10 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-24
Empresa: NISTALDIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Muñoz Morales Antonio
- Varela Villarroya Rut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 35, S 8, H LE 25874, I/A 8 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-24
Empresa: ALMINAR DISTRIBUCION Y LOGISTICA SL
Apoderado
- Muñoz Morales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 74, S 8, H GR 34917, I/A 4 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-18
Empresa: ASTURA PREVENTA Y REPARTO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Casas Pascual Alfredo
- Muñoz Morales Antonio
- Varela Villaroya Rut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4427 , F 220, S 8, H AS 52227, I/A 9 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-33
Apoderado
- Muñoz Morales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471 , F 176, S 8, H M 74039, I/A 20 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28
Administrador Solidario
- Muñoz Gil Antonio
- Muñoz Morales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471 , F 175, S 8, H M 74039, I/A 19 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28
Administrador Solidario
- Muñoz Gil Antonio
- Muñoz Morales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471 , F 174, S 8, H M 74039, I/A 18 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-28
Administrador Unico
- Muñoz Morales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471 , F 174, S 8, H M 74039, I/A 18 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-28
Información de MUÑOZ MORALES ANTONIO
Mostramos los datos de MUÑOZ MORALES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ MORALES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos