MUÑOZ MONTES LUCIA
Informe ejecutivo de MUÑOZ MONTES LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ MONTES LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CATERING LUCIA SL | Apoderado | 04/04/2022 | |
CENTRO COMERCIAL CERRADO DE CALDERON SA | Apoderado | 17/12/2021 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ MONTES LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ MONTES LUCIA
Empresa: CATERING LUCIA SL
Apoderado
- Muñoz Montes Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935, L 1848, F 76, S 8, H MA 53000, I/A 6 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-29
Apoderado
- Muñoz Montes Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4135, L 3046, F 74, S 8, H MA 4679, I/A 11 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
Empresa: CATERING LUCIA SL
Administrador Unico
- Muñoz Montes Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935, L 1848, F 75, S 8, H MA 53000, I/A 5 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-29
Empresa: CATERING LUCIA SL
Administrador Unico
- Muñoz Montes Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935, L 1848, F 75, S 8, H MA 53000, I/A 4 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-29
Información de MUÑOZ MONTES LUCIA
Mostramos los datos de MUÑOZ MONTES LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ MONTES LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos