MUÑOZ MEGIAS MIGUEL
Informe ejecutivo de MUÑOZ MEGIAS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ MEGIAS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUAMAR GESTION SL | Administrador Solidario | 27/09/2017 | |
MIGUEL MUÑOZ-JOYEROS SL | Apoderado | 26/03/2015 | |
ENSAYOS GEOTECNICOS ESPECIALES SL | Administrador Unico | 29/04/2013 | |
BOUTIQUE GRANADA SL | Administrador Unico | 16/06/2011 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ MEGIAS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ MEGIAS MIGUEL
Empresa: AQUAMAR GESTION SL
Administrador Solidario
- Gomez Pastor Ricardo
- Muñoz Megias Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 130, S 8, H GR 30368, I/A 5 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-18
Empresa: G. EN. THAL. SERVICES SL
Administrador Unico
- Muñoz Megias Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 150, S 8, H GR 24657, I/A B (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-18
Empresa: MIGUEL MUÑOZ-JOYEROS SL
Apoderado
- Muñoz Megias Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441 , F 105, S 8, H GR 2476, I/A 3 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-18
Empresa: ENSAYOS GEOTECNICOS ESPECIALES SL
Administrador Unico
- Muñoz Megias Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 17, S 8, H GR 43108, I/A 1 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-18
Empresa: BOUTIQUE GRANADA SL
Administrador Unico
- Muñoz Megias Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 37, S 8, H GR 39870, I/A 1 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-18
Información de MUÑOZ MEGIAS MIGUEL
Mostramos los datos de MUÑOZ MEGIAS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ MEGIAS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos