MUÑOZ MARTI EVARISTO
Informe ejecutivo de MUÑOZ MARTI EVARISTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ MARTI EVARISTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KERABEN GRUPO SA | Apoderado | 13/01/2015 | |
KERABEN GRUPO SA | Apoderado | 20/11/2009 | 13/01/2015 |
INDUSTRIAS QUIMICAS BENAVENT SL | Administrador Unico | 27/03/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ MARTI EVARISTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ MARTI EVARISTO
Empresa: KERABEN GRUPO SA
Apoderado
- Muñoz Marti Evaristo
- Muñoz Marti Evaristo
- Muñoz Marti Evaristo
- Muñoz Marti Evaristo
- Muñoz Marti Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965, L 530, F 224, S 8, H CS 2327, I/A 97 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-12
Empresa: KERABEN GRUPO SA
Apoderado
- Muñoz Marti Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854, L 421, F 31, S 8, H CS 2327, I/A 69 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-12
Empresa: INDUSTRIAS QUIMICAS BENAVENT SA
Administrador Unico
- Muñoz Marti Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847, L 414, F 62, S 8, H CS 11336, I/A 5 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-12
Información de MUÑOZ MARTI EVARISTO
Mostramos los datos de MUÑOZ MARTI EVARISTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ MARTI EVARISTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos