MUÑOZ MAESO ANGEL
Informe ejecutivo de MUÑOZ MAESO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ MAESO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REMUCA SL | Apoderado Solidario | 22/12/2015 | |
REMUCA SL | Apoderado | 25/05/2012 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ MAESO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ MAESO ANGEL
Empresa: REMUCA SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Maeso Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 103, S 8, H B 162735, I/A 6 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-08
Empresa: REMUCA SL
Administrador Solidario
- Muñoz Maeso Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 103, S 8, H B 162735, I/A 5 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-08
Empresa: REMUCA SL
Administrador Solidario
- Muñoz Maeso Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 103, S 8, H B 162735, I/A 4 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
Empresa: REMUCA SL
Apoderado
- Muñoz Maeso Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 102, S 8, H B 162735, I/A 3 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Información de MUÑOZ MAESO ANGEL
Mostramos los datos de MUÑOZ MAESO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ MAESO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos