MUÑOZ LOPEZ FRANCISCO MANUEL
Informe ejecutivo de MUÑOZ LOPEZ FRANCISCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ LOPEZ FRANCISCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WE ARE FURTIVO CANARIAS SL | Administrador Solidario | 01/03/2023 | 17/10/2023 |
WE ARE FURTIVO SL | Administrador Solidario | 30/12/2022 | 22/08/2023 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ LOPEZ FRANCISCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ LOPEZ FRANCISCO MANUEL
Empresa: WE ARE FURTIVO CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Muñoz Lopez Francisco Manuel
- Presas Mata Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 46, S 8, H GC 59523, I/A 3 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-35
Empresa: WE ARE FURTIVO SL
Administrador Solidario
- Muñoz Lopez Francisco Manuel
- Presas Mata Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 12, S 8, H M 724414, I/A 3 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
Empresa: WE ARE FURTIVO CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Muñoz Lopez Francisco Manuel
- Presas Mata Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 45, S 8, H GC 59523, I/A 2 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-35
Empresa: WE ARE FURTIVO SL
Administrador Solidario
- Muñoz Lopez Francisco Manuel
- Presas Mata Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 12, S 8, H M 724414, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Información de MUÑOZ LOPEZ FRANCISCO MANUEL
Mostramos los datos de MUÑOZ LOPEZ FRANCISCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ LOPEZ FRANCISCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos