MUÑOZ LOMBARDIA ALICIA BEATRIZ
Informe ejecutivo de MUÑOZ LOMBARDIA ALICIA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 42
Empresas inactivas: 30
CARGOS DE MUÑOZ LOMBARDIA ALICIA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER ESPAÑA SERVICIOS LEGALES SL | Apoderado | 25/03/2024 | |
SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA SA | Presidente | 09/02/2024 | |
SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA SA | Consejero | 17/09/2020 | |
SANTANDER ESPAÑA SERVICIOS LEGALES SL | Consejero | 03/04/2019 | |
LURI 6 SA SII | Secretario No Consejero | 19/12/2014 | |
REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO SL | Secretario | 16/05/2011 | |
MATA ALTA SL | Secretario No Consejero | 06/03/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ LOMBARDIA ALICIA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ LOMBARDIA ALICIA BEATRIZ
Apoderado
- Muñoz Lombardia Alicia Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46539 , F 102, S 8, H M 693205, I/A 21 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-28
Presidente
- Muñoz Lombardia Alicia Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35349 , F 164, S 8, H M 34623, I/A 235 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-28
Consejero
- Mejia Garcia Catalina
- Muñoz Lombardia Alicia Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35349 , F 144, S 8, H M 34623, I/A 205 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-28
Empresa: BANCO DE ALBACETE SA
Consejero
- Bachiller Llurda Monica
- Milans Del Bosch Y Medina Gonzalo
- Muñoz Lombardia Alicia Beatriz
Secretario
- Muñoz Lombardia Alicia Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24788 , F 173, S 8, H M 95391, I/A 54 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39011 , F 13, S 8, H M 693205, I/A 1 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-28
Empresa: SANTANDER TECNOLOGIA SL
Secretario No Consejero
- Muñoz Lombardia Alicia Beatriz
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36149 , F 9, S 8, H M 648739, I/A 17 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
Empresa: SANTANDER OPERACIONES SL
Secretario No Consejero
- Muñoz Lombardia Alicia Beatriz
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36149 , F 135, S 8, H M 648704, I/A 19 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
Empresa: VECTOR SOFTWARE FACTORY SL
Vicesecretario No Consejero
- Muñoz Lombardia Alicia Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28972 , F 106, S 8, H M 302128, I/A 31 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-28
Empresa: SANTANDER OPERACIONES SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Muñoz Lombardia Alicia Beatriz
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 105, S 8, H M 648704, I/A 2 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
Empresa: SANTANDER TECNOLOGIA SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Muñoz Lombardia Alicia Beatriz
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 73, S 8, H M 648739, I/A 2 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ LOMBARDIA ALICIA BEATRIZ
Mostramos los datos de MUÑOZ LOMBARDIA ALICIA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ LOMBARDIA ALICIA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos